De blev etableret i 1. september 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
MØLGAARD/FRANDSEN ApS
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 1. sep. 1987
- CVR 11168604
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MØLGAARD/FRANDSEN ApS | 13.12.1995 | 01.11.1996 |
COSMOTRADE ApS | 13.04.1994 | 12.12.1995 |
ApS SPKR NR. 1898 | 01.09.1987 | 12.04.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ordrupvej 34A · DK-2920 Charlottenlund | 01.09.1987 | 24.10.1996 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1995-11-30 | 30.11.1995 | 24.10.1996 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 10.09.1987 | 24.10.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 30.11.1995 | 24.10.1996 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Axel Gustav Pitzner | 01.09.1987 | 12.04.1994 |
Anders Frandsen | 01.09.1987 | 24.10.1996 |
Erling Mølgaard | 01.09.1987 | 24.10.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MØLGAARD/FRANDSEN ApS
Ordrupvej 34
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
CVR
11168604
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. september 1987
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- DET NY PRIVAT TEATER ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN BROADCAST ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN DESIGN ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN ENTERTAINMENT ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN HUS ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN INVEST ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN KUNSTNERBUREAU ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN PRODUCTION ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN RECORDS ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN TEATERPRODUKTION ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN TURNEEN ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN TV-PRODUKTION ApS
- MØLGAARD/FRANDSEN'S LANDSTEATER ApS
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive erhvervsvirksomhed inden for teater- og underholdningsbranchen og hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-