De blev etableret i 1. juli 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
QUARTET HOLDING ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 1. jul. 1987
- CVR 10884497
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
QUARTET HOLDING ApS | 29.07.1994 | 05.08.1996 |
S-P FINANS VOJENS ApS | 04.12.1987 | 28.07.1994 |
ApS KBUS 8 NR. 2563 | 01.07.1987 | 03.12.1987 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Caspar Mullersgade 26 · DK-6000 Kolding | 01.07.1987 | 11.06.1996 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1994-07-06 | 06.07.1994 | 11.06.1996 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 08.10.1987 | 11.06.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør og formanden for bestyrelsen i forening. | 06.07.1994 | 11.06.1996 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Emil Otto Larsen | 01.07.1987 | 28.07.1994 |
Jan Højgaard Sørensen | 01.07.1987 | 28.07.1994 |
Bjarne Nielsen | 01.07.1987 | 11.06.1996 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Emil Otto Larsen | 01.07.1987 | 28.07.1994 |
Bjarne Nielsen | 01.07.1987 | 11.06.1996 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1987 | 03.12.1987 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
QUARTET HOLDING ApS
Caspar Mullersgade 26
6000 Kolding
6000 Kolding
CVR
10884497
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. juli 1987
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og industri, transport og spedition, import og eksport og andet efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet og forenelig virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør og formanden for bestyrelsen i forening.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-