Virksomheden RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 1 SEPTEMBER 1987 befinder sig i branchen "Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv." og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 1. maj 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 1 SEPTEMBER 1987
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 1. maj 1987
- CVR 10811082
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 1 SEPTEMBER 1987 | 23.07.1987 | 27.05.2003 |
ApS KBUS 8 NR. 2222 | 01.05.1987 | 22.07.1987 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Degnemose Alle 85A · DK-2700 Brønshøj | 01.05.1987 | 27.05.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
553020 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. | 01.05.1987 | 27.05.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-07-05 | 05.07.1993 | 27.05.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 05.01.1993 | 27.05.2003 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 04.01.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 05.07.1993 | 27.05.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Dan Axel Holst | 17.04.1997 | 27.09.2000 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1987 | 22.07.1987 |
Birthe Sussie Rasmussen | 01.05.1987 | 23.02.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
RESTAURATIONSANPARTSSELSKABET AF 1 SEPTEMBER 1987
Degnemose Alle 85
2700 Brønshøj
2700 Brønshøj
CVR
10811082
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. maj 1987
P-nummer
1000135968
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
553020
Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel og restaurationsdrift
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-