Virksomheden RL 16.12.1990 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Juelsminde. De blev etableret i 1. marts 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Virksomheden RL 16.12.1990 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Juelsminde. De blev etableret i 1. marts 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
125’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
0 DKK
-
0 %
100 %
-
125’ DKK
-
-
125’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
RL 16.12.1990 ApS | 04.01.1991 | 23.03.2023 |
K.S.M. TRADING, HORNSYLD ApS | 01.09.1987 | 03.01.1991 |
ApS SMBK NR. 1388 | 01.03.1987 | 31.08.1987 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kejsdalen 40 · DK-7130 Juelsminde | 06.02.2019 | 23.03.2023 |
Kejsdalen 40 · DK-7130 Juelsminde | 23.10.2015 | 05.02.2019 |
Fiskeparken 19 · DK-7130 Juelsminde | 01.07.2011 | 22.10.2015 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 24.08.2017 | 23.03.2023 |
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 23.08.2017 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.03.1987 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2015-02-06 | 06.02.2015 | 23.03.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 26.11.1996 | 23.03.2023 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 25.11.1996 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 06.02.2015 | 01.03.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erling Christensen | 01.03.1987 | 03.01.1991 |
Kirsten Skifter Christensen | 01.03.1987 | 03.01.1991 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Laust Erik Lauridsen | 01.03.1987 | 23.03.2023 |
Kirsten Skifter Christensen | 01.03.1987 | 03.01.1991 |
Laust Erik Lauridsen | 01.03.1987 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Laust Erik Lauridsen | 16.12.1990 | 23.03.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer