Virksomheden MATERIALIST BO BØJE PEDERSEN ApS befinder sig i branchen "Materialister" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 3. marts 1987 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
MATERIALIST BO BØJE PEDERSEN ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 3. mar. 1987
- CVR 10680905
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MATERIALIST BO BØJE PEDERSEN ApS | 13.07.1993 | 28.06.2007 |
SBK HOLBÆK ApS | 30.04.1993 | 12.07.1993 |
DET SOCIALPÆDAGOGISKE BOFÆLLESSKAB "KROGEN" ApS | 03.03.1987 | 29.04.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Rørmosevej 1 · DK-3450 Allerød | 01.03.2007 | 28.06.2007 |
Nytorv 4 · DK-4200 Slagelse | 01.01.2007 | 28.02.2007 |
Nytorv 4 · DK-4200 Slagelse | 22.08.2001 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
523320 Materialister | 22.08.2001 | 28.06.2007 |
523320 Materialister | 03.03.1987 | 21.08.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-02-28 | 28.02.2007 | 28.06.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
112.500 DKK | 25.01.1999 | 28.06.2007 |
125.000 DKK | 07.01.1997 | 24.01.1999 |
80.000 DKK | 13.10.1987 | 06.01.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør | 28.02.2007 | 28.06.2007 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mogens Svendsen | 03.03.1987 | 29.04.1993 |
Jette Eriksen | 03.03.1987 | 29.04.1993 |
Ellis Poulsen | 03.03.1987 | 29.04.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Terje Laurberg Lyngø List | 28.02.2007 | 28.06.2007 |
Ellis Poulsen | 03.03.1987 | 12.07.1993 |
Bo Bøje Pedersen | 03.03.1987 | 28.02.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MATERIALIST BO BØJE PEDERSEN ApS
Rørmosevej 1
3450 Allerød
3450 Allerød
CVR
10680905
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
3. marts 1987
P-nummer
1000117158
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
523320
Materialister
Materialister
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at eje og drive aktiviteter med fremstilling og salg af produkter og tjeneste-ydelser, fortrinsvis inden for personlig pleje, helse og materialhandel og i forbindelse hermed stående virksomhed og dermed relateret virk-somhed efter direktionens nærmere skøn. Selskabet kan endvidere deltage i samarbejder eller selskaber inden for sit forretningsområde.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-