Virksomheden DØNNERUP A/S befinder sig i branchen "Skovbrug" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 8. januar 1987 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
DØNNERUP A/S
OPLØST EFTER SPALTNING
- A/S
- Etableret 8. jan. 1987
- CVR 10567149
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DØNNERUP A/S | 30.06.1999 | 02.11.2004 |
POUL M. MIKKELSEN A/S | 08.01.1987 | 29.06.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Schimmelmannsvej 33 · DK-2920 Charlottenlund | 08.01.1987 | 02.11.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
20100 Skovbrug | 08.01.1987 | 02.11.2004 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-06-29 | 29.06.1999 | 02.11.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
341.030.000 DKK | 29.06.1999 | 02.11.2004 |
600.000 DKK | 26.06.1996 | 28.06.1999 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 25.06.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem | 29.06.1999 | 02.11.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Martin Mikkelsen | 27.06.2003 | 02.11.2004 |
John René Frederiksen | 29.06.1999 | 02.11.2004 |
Ebbe Poul Mogensen | 08.01.1987 | 11.02.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Poul Martin Mikkelsen | 08.01.1987 | 02.11.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DØNNERUP A/S
Schimmelmannsvej 33
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
CVR
10567149
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
8. januar 1987
P-nummer
1003910097
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
20100
Skovbrug
Skovbrug
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er investering i fast ejendom, værdipapirer samt industri- og handelsvirksomhed, management- og konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør, eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem
Registeret kapital
600.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-