De blev etableret i 3. november 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
BALDER A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 3. nov. 1986
- CVR 10478901
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BALDER A/S | 15.09.1993 | 01.06.1994 |
BALTICA CONSULT A/S | 29.09.1989 | 14.09.1993 |
BALTICA BØRSMÆGLERSELSKAB A/S | 24.12.1987 | 28.09.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bredgade 40 · DK-1299 København K | 03.11.1986 | 31.05.1994 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-08-26 | 26.08.1993 | 31.05.1994 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000.000 DKK | 27.10.1987 | 31.05.1994 |
5.000.000 DKK | 30.08.1987 | 26.10.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to direktører i forening | 26.08.1993 | 31.05.1994 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Veje Jensen | 03.11.1986 | 16.04.1991 |
Gorm Holst Praefke | 03.11.1986 | 28.09.1989 |
Hans Christian Hansen | 03.11.1986 | 14.04.1988 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Klaus Christian Engberg | 03.11.1986 | 14.09.1993 |
Kjeld Asger Øberg | 03.11.1986 | 24.11.1988 |
Gorm Holst Praefke | 03.11.1986 | 28.09.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BALDER A/S
Bredgade 40
1299 København K
1299 København K
CVR
10478901
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
3. november 1986
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at yde rådgivning indenfor alle former for finansiel virksomhed samt at investere i fast ejendom
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to direktører i forening
Registeret kapital
50.000.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-