Virksomheden Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd befinder sig i branchen "Religiøse institutioner og foreninger" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 25. juni 1969 og er af virksomhedstypen Folkekirkelige Institutioner.
Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd
AKTIV
- FKI
- Etableret 25. jun. 1969
- CVR 10317312
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd | 01.01.2009 | |
GØRSLEV KIRKE | 25.06.1969 | 31.12.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Trekanten 20 · DK-4100 Ringsted | 01.03.2023 | |
Trekanten 20 · DK-4100 Ringsted | 23.02.2023 | |
Nylandsvej 58D · DK-2690 Karlslunde | 14.08.2008 | 22.02.2023 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
949100 Religiøse institutioner og foreninger | 01.01.2008 | |
913100 Religiøse institutioner og foreninger | 25.06.1969 | 31.12.2007 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Leif Nolling | 02.12.2022 | |
Jack Mikael Petersen | 27.11.2020 | |
Annette Goldschmidt | 27.11.2020 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Gørslev-Vollerslev Sognes Menighedsråd
Trekanten 20
4100 Ringsted
4100 Ringsted
CVR
10317312
Virksomhedstype
Folkekirkelige Institutioner
Stiftet
25. juni 1969
P-nummer
1000056231
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
949100
Religiøse institutioner og foreninger
Religiøse institutioner og foreninger
Sekundær(e) branche(r)
-
trekanten20@city.dk
Telefon
56828052
Hjemmeside
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
12
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-