Virksomheden KURSUSEJENDOMMEN JÆTTEVEJ 16. RINGSTED A/S I LIKVIDATION befinder sig i branchen "Konferencecentre og kursusejendomme" og har adresse i Ringsted. De blev etableret i 1. juli 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
KURSUSEJENDOMMEN JÆTTEVEJ 16. RINGSTED A/S I LIKVIDATION
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. jul. 1986
- CVR 10311586
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KURSUSEJENDOMMEN JÆTTEVEJ 16. RINGSTED A/S I LIKVIDATION | 11.09.1999 | 27.06.2000 |
KURSUSEJENDOMMEN JÆTTEVEJ 16, RINGSTED A/S | 13.05.1992 | 10.09.1999 |
KURSUSEJENDOMMEN JÆTTEVEJ 16, RINGSTED ApS | 23.06.1987 | 12.05.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Jættevej 16 · DK-4100 Ringsted | 01.07.1986 | 27.06.2000 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
551120 Konferencecentre og kursusejendomme | 01.07.1986 | 27.06.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-09-10 | 10.09.1999 | 27.06.2000 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 12.05.1992 | 27.06.2000 |
1.198.000 DKK | 07.09.1988 | 11.05.1992 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 06.09.1988 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 10.09.1999 | 27.06.2000 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Harry Siedler | 01.07.1986 | 26.03.1990 |
Ingrid Lis Persson | 01.07.1986 | 10.09.1999 |
Kai Knudsen | 01.07.1986 | 15.03.1999 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Larsen | 15.11.1997 | 10.09.1999 |
Steen Schierbeck | 01.07.1986 | 22.06.1987 |
Bent Harry Siedler | 01.07.1986 | 15.11.1997 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KURSUSEJENDOMMEN JÆTTEVEJ 16. RINGSTED A/S I LIKVIDATION
Jættevej 16
4100 Ringsted
4100 Ringsted
CVR
10311586
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. juli 1986
P-nummer
1000054975
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
551120
Konferencecentre og kursusejendomme
Konferencecentre og kursusejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt drive restaurationsvirksomhed med ret til udskænkning af stærke drikke og anden hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-