Virksomheden VIBO INVEST OG MANAGEMENT ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Juelsminde. De blev etableret i 10. maj 1986 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
VIBO INVEST OG MANAGEMENT ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 10. maj 1986
- CVR 10267633
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
VIBO INVEST OG MANAGEMENT ApS | 25.03.1988 | 18.10.2007 |
WILSTRUP OG WINTHER ApS | 26.08.1987 | 24.03.1988 |
INTERNATIONAL STÅL MONTAGE ApS | 10.05.1986 | 25.08.1987 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sandbjerg Strandvej 9 · DK-7130 Juelsminde | 01.01.2007 | 18.10.2007 |
Sandbjerg Strandvej 9 · DK-7130 Juelsminde | 09.07.2004 | 31.12.2006 |
Bøgevej 15 · DK-8783 Hornsyld | 19.04.2001 | 08.07.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 01.07.2005 | 18.10.2007 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 10.05.1986 | 30.06.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-04-19 | 19.04.2001 | 18.10.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 27.10.1997 | 18.10.2007 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 26.10.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af bestyrelsen eller en direktør | 19.04.2001 | 18.10.2007 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erling Christensen | 10.05.1986 | 18.10.2007 |
Poul Arne Jensen | 10.05.1986 | 18.10.2007 |
Kirsten Skifter Christensen | 10.05.1986 | 18.10.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Erling Christensen | 10.05.1986 | 18.10.2007 |
Poul Arne Jensen | 10.05.1986 | 16.11.1993 |
Hartmut Walter Abl | 10.05.1986 | 03.03.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
VIBO INVEST OG MANAGEMENT ApS
Sandbjerg Strandvej 9
7130 Juelsminde
7130 Juelsminde
CVR
10267633
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
10. maj 1986
P-nummer
1000046468
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel, investering og rådgivning
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsen eller en direktør
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-