Virksomheden GRAFIKER OLE FRIIS PETERSEN ApS befinder sig i branchen "Anden udgivervirksomhed" og har adresse i Tølløse. De blev etableret i 29. april 1986 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
GRAFIKER OLE FRIIS PETERSEN ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 29. apr. 1986
- CVR 10222230
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GRAFIKER OLE FRIIS PETERSEN ApS | 29.04.1986 | 01.10.2004 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Blanksøvej 3 · DK-4340 Tølløse | 29.04.1986 | 01.10.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
221500 Anden udgivervirksomhed | 28.08.2002 | 01.10.2004 |
222500 Anden virksomhed i forbindelse med trykning | 29.04.1986 | 27.08.2002 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1998-05-10 | 10.05.1998 | 01.10.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
426.000 DKK | 30.08.1987 | 01.10.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator | 10.05.1998 | 01.10.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Friis Petersen | 29.04.1986 | 01.01.2004 |
Jean Petersen | 29.04.1986 | 01.01.2004 |
Agnes Christine Kolbeck Petersen | 29.04.1986 | 01.01.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Friis Petersen | 29.04.1986 | 01.01.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
GRAFIKER OLE FRIIS PETERSEN ApS
Blanksøvej 3
4340 Tølløse
4340 Tølløse
CVR
10222230
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29. april 1986
P-nummer
1004399181
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
221500
Anden udgivervirksomhed
Anden udgivervirksomhed
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er grafisk virksomhed samt iøvrigt enhver virksomhed, der efter direktionens vurdering skønnes at falde herindunder.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator
Registeret kapital
426.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-