De blev etableret i 17. februar 1986 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
GRI EUROPE A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 17. feb. 1986
- CVR 10155207
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GRI EUROPE A/S | 23.04.1991 | 18.08.1993 |
AKTIESELSKABET AF 20. OKTOBER 1987 | 16.09.1988 | 22.04.1991 |
COMPUTER FORUM NORDSJÆLLAND A/S | 27.03.1987 | 15.09.1988 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kokkedal Industripark 12 · DK-2980 Kokkedal | 17.02.1986 | 17.08.1993 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1991-04-15 | 15.04.1991 | 17.08.1993 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
300.000 DKK | 21.06.1990 | 17.08.1993 |
300.000 DKK | 09.06.1989 | 20.06.1990 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 08.06.1989 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør | 15.04.1991 | 17.08.1993 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Qvist Rasmussen | 17.02.1986 | 15.06.1987 |
Hans Kristian Werdelin | 17.02.1986 | 22.04.1991 |
Peter Michael Møgelgård | 17.02.1986 | 17.08.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Torben Qvist Rasmussen | 17.02.1986 | 15.06.1987 |
Jens Evald Nielsen | 17.02.1986 | 17.08.1993 |
Ole Broberg Balle | 17.02.1986 | 22.04.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
GRI EUROPE A/S
Kokkedal Industripark 12
2980 Kokkedal
2980 Kokkedal
CVR
10155207
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
17. februar 1986
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive igeninør-, handels-, og fabrikationsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør
Registeret kapital
300.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-