Virksomheden GOTIA ApS befinder sig i branchen "Speditørvirksomhed" og har adresse i København K. De blev etableret i 2. januar 1986 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
GOTIA ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 2. jan. 1986
- CVR 10068835
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GOTIA ApS | 04.06.1993 | 30.04.2003 |
GOLIA ApS | 17.03.1993 | 03.06.1993 |
THOMSEN TRANSPORT ApS | 02.01.1986 | 16.03.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Købmagergade 7 · DK-1150 København K | 02.01.1986 | 30.04.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
634020 Speditørvirksomhed | 01.01.1994 | 30.04.2003 |
634020 Speditørvirksomhed | 02.01.1986 | 31.12.1993 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-11-11 | 11.11.1993 | 30.04.2003 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 16.03.1993 | 30.04.2003 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 15.03.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 11.11.1993 | 30.04.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frede Starup Sørensen | 02.01.1986 | 22.01.1993 |
Steen Greve | 02.01.1986 | 30.04.2003 |
Povl Thomsen | 02.01.1986 | 22.01.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
GOTIA ApS
Købmagergade 7
1150 København K
1150 København K
CVR
10068835
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
2. januar 1986
P-nummer
1005282761
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
634020
Speditørvirksomhed
Speditørvirksomhed
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel med valuta, aktier, ejendomme, obligationer, optioner, futures, terminskontrakter, samt investering i beslægtede driftsområder og virksomheder, og lignende, som direktionen finder naturligt i forbindelse med selskabets drift.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-