Virksomheden WEB 8000 ApS befinder sig i branchen "Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software" og har adresse i Århus C. De blev etableret i 1. januar 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
WEB 8000 ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 1. jan. 2001
- CVR 10066867
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
WEB 8000 ApS | 01.01.2001 | 03.10.2005 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Søndre Ringgade 63 · DK-8000 Århus C | 01.01.2001 | 03.10.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software | 01.01.2003 | 03.10.2005 |
722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software | 27.02.2001 | 31.12.2002 |
980000 Uoplyst | 01.01.2001 | 26.02.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-01-01 | 01.01.2001 | 03.10.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.01.2001 | 03.10.2005 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 01.01.2001 | 03.10.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
René Lund Espensen | 01.01.2001 | 03.10.2005 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
WEB 8000 ApS
Søndre Ringgade 63
8000 Århus C
8000 Århus C
CVR
10066867
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. januar 2001
P-nummer
1008231717
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
722200
Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er udvikling og hanel med IT-produkter
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-