Virksomheden GØL HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Svenstrup J. De blev etableret i 15. december 1985 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
GØL HOLDING A/S
OPLØST EFTER SPALTNING
- A/S
- Etableret 15. dec. 1985
- CVR 10065631
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GØL HOLDING A/S | 09.11.1993 | 11.03.2004 |
VIKING FOODS ApS | 12.07.1989 | 08.11.1993 |
ASX 9055 ApS | 15.12.1985 | 11.07.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Mosevangen 1 · DK-9230 Svenstrup J | 15.12.1985 | 11.03.2004 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 24.09.2003 | 11.03.2004 |
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt | 15.12.1985 | 23.09.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-09-15 | 15.09.2003 | 11.03.2004 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000.000 DKK | 07.11.1994 | 11.03.2004 |
9.500.000 DKK | 08.11.1993 | 06.11.1994 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 07.11.1993 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to direktører i forening. | 15.09.2003 | 11.03.2004 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ole Mølgaard Kristensen | 04.01.2002 | 11.03.2004 |
Kresten Dyhrberg Nielsen | 04.01.2002 | 11.03.2004 |
Jens Josefsen | 04.01.2002 | 11.03.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Carl Bejlegaard Jensen | 04.01.2002 | 11.03.2004 |
Ole Bejlegaard Jensen | 04.01.2002 | 11.03.2004 |
Carl Bejlegaard Jensen | 15.12.1985 | 08.11.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
GØL HOLDING A/S
Mosevangen 1
9230 Svenstrup J
9230 Svenstrup J
CVR
10065631
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
15. december 1985
P-nummer
1000012159
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- VIKING FOODS A/S
Branchekode
741500
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje og besidde aktier/anparter i datterselskaber.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to direktører i forening.
Registeret kapital
9.500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-