De blev etableret i 16. august 1985 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
INVESTERINGS- & ANPARTSSELSKABET PL & BH, FREDENSBORG
TVANGSOPLØST
- APS
- Etableret 16. aug. 1985
- CVR 78884010
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
INVESTERINGS- & ANPARTSSELSKABET PL & BH, FREDENSBORG | 16.08.1985 | 27.01.1995 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Asmundshøj 401 · DK-3480 Fredensborg | 16.08.1985 | 17.12.1991 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1987-06-10 | 10.06.1987 | 17.12.1991 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.700.000 DKK | 30.08.1987 | 17.12.1991 |
1.620.000 DKK | 09.07.1987 | 29.08.1987 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening | 10.06.1987 | 17.12.1991 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Johan Hartz | 16.08.1985 | 22.08.1991 |
Sonja Elisabeth Larsen | 16.08.1985 | 22.08.1991 |
Povl Larsen | 16.08.1985 | 22.08.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Johan Hartz | 16.08.1985 | 22.08.1991 |
Povl Larsen | 16.08.1985 | 22.08.1991 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
INVESTERINGS- & ANPARTSSELSKABET PL & BH, FREDENSBORG
Asmundshøj 401
3480 Fredensborg
3480 Fredensborg
CVR
78884010
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
16. august 1985
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, finansierings- og investeringsvirksomhed, administration, køb og salg og al i forbindelse hermed hørende virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening
Registeret kapital
1.700.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-