Virksomheden FAF INVEST NR. 4 ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Kgs.Lyngby. De blev etableret i 9. januar 1981 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
FAF INVEST NR. 4 ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 9. jan. 1981
- CVR 66554716
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
FAF INVEST NR. 4 ApS | 01.01.2005 | 08.04.2010 |
CITIVISION ApS | 01.11.2003 | 31.12.2004 |
FINKBY BOLIGER A/S | 08.11.2002 | 31.10.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Baunehøjvej 30 · DK-2800 Kgs.Lyngby | 01.01.2005 | 08.04.2010 |
Linde Alle 1 · DK-2850 Nærum | 01.07.2003 | 31.12.2004 |
Linde Alle 1 · DK-2850 Nærum | 18.06.2003 | 30.06.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse | 01.01.2008 | 08.04.2010 |
741490 Anden virksomhedsrådgivning | 09.01.1981 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-01-01 | 01.01.2005 | 08.04.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 29.04.1992 | 08.04.2010 |
600.000 DKK | 07.01.1988 | 28.04.1992 |
80.000 DKK | 30.08.1987 | 06.01.1988 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator- | 01.01.2005 | 08.04.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Andreas Duborg Christiani | 01.07.2003 | 01.09.2003 |
Cherif Tomra Ayouty | 01.07.2003 | 01.09.2003 |
Jesper Kjærhus | 18.06.2003 | 01.07.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Filip-Adam Finkby | 01.11.2003 | 11.04.2005 |
Cherif Tomra Ayouty | 01.07.2003 | 01.09.2003 |
Filip-Adam Finkby | 01.07.2003 | 01.07.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
FAF INVEST NR. 4 ApS
Baunehøjvej 30
2800 Kgs.Lyngby
2800 Kgs.Lyngby
CVR
66554716
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
9. januar 1981
P-nummer
1002233429
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er køb og salg, formidling, udlejning samt udarbejdelse af projekter vedrørende beboelsesejendomme.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator-
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-