De blev etableret i 26. november 1980 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
TÆPPELAND HORSENS ApS
OPLØST EFTER FUSION
- APS
- Etableret 26. nov. 1980
- CVR 63396818
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
TÆPPELAND HORSENS ApS | 26.11.1980 | 24.08.1992 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Lokes Alle 63 · DK-8700 Horsens | 26.11.1980 | 05.08.1992 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1980-11-26 | 26.11.1980 | 05.08.1992 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
99.000 DKK | 30.08.1987 | 05.08.1992 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør | 26.11.1980 | 05.08.1992 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jørn Ejvind Jensen | 26.11.1980 | 19.04.1991 |
Axel Kaufmann | 26.11.1980 | 05.08.1992 |
Mogens Jensen | 26.11.1980 | 19.04.1991 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Finn Jensen | 26.11.1980 | 05.08.1992 |
Kurt Asly Trend | 26.11.1980 | 05.08.1992 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
TÆPPELAND HORSENS ApS
Lokes Alle 63
8700 Horsens
8700 Horsens
CVR
63396818
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
26. november 1980
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel med tæpper og lignende virksomhed i Horsens kommune
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør
Registeret kapital
99.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-