Virksomheden INGVAR CLAUSEN GRUPPEN A/S befinder sig i branchen "Møbelforretninger" og har adresse i Virum. De blev etableret i 10. oktober 1973 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
INGVAR CLAUSEN GRUPPEN A/S
TVANGSOPLØST
- A/S
- Etableret 10. okt. 1973
- CVR 47501717
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
INGVAR CLAUSEN GRUPPEN A/S | 10.10.1973 | 15.01.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kongevejen 165 · DK-2830 Virum | 29.06.2023 | |
Kongevejen 165 · DK-2830 Virum | 13.03.2023 | 28.06.2023 |
Kongevejen 165 · DK-2830 Virum | 10.10.1973 | 15.01.2010 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
475910 Møbelforretninger | 01.01.2008 | 15.01.2010 |
524410 Møbelforretninger | 10.10.1973 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-11-26 | 26.11.2007 | 15.01.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
800.000 DKK | 24.10.2002 | 15.01.2010 |
500.000 DKK | 01.03.1994 | 23.10.2002 |
300.000 DKK | 30.08.1987 | 28.02.1994 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. | 26.11.2007 | 15.01.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Gude | 15.01.2007 | 31.05.2009 |
Steen Gude | 15.01.2007 | 31.05.2009 |
Anne-Marie Skou | 20.12.1999 | 15.01.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Søren Gude | 15.01.2007 | 31.05.2009 |
Allan Holm Christensen | 04.11.2004 | 15.01.2007 |
Ingvar Clausen | 10.10.1973 | 04.11.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
INGVAR CLAUSEN GRUPPEN A/S
Kongevejen 165
2830 Virum
2830 Virum
CVR
47501717
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
10. oktober 1973
P-nummer
1001897895
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
475910
Møbelforretninger
Møbelforretninger
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er direkte og indirekte gennem datterselskaber at drive handels- og indretningsvirksom- hed - detail og engros - med møbler, stoffer og tæpper samt anden hermed forenelig virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Registeret kapital
800.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-