Virksomheden Brdr. Rasmussen Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Kibæk. De blev etableret i 17. oktober 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
Brdr. Rasmussen Ejendomme ApS
NORMAL
- APS
- Etableret 17. okt. 2023
- CVR 44375605
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Brdr. Rasmussen Ejendomme ApS | 17.10.2023 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Paarupvej 19 · DK-6933 Kibæk | 26.03.2024 | |
Paarupvej 18 · DK-6933 Kibæk | 17.10.2023 | 25.03.2024 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 17.10.2023 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2023-12-15 | 15.12.2023 | |
2023-10-17 | 17.10.2023 | 14.12.2023 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
50.000 DKK | 15.12.2023 | |
40.000 DKK | 17.10.2023 | 14.12.2023 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen i forening. | 17.10.2023 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mads Rasmussen | 17.10.2023 | |
Niels Christian Rasmussen | 17.10.2023 |
Reelle ejere
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Christian Rasmussen | 17.10.2023 | |
Mads Rasmussen | 17.10.2023 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Brdr. Rasmussen Ejendomme ApS
Paarupvej 19
6933 Kibæk
6933 Kibæk
CVR
44375605
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
17. oktober 2023
P-nummer
1029755023
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
682040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
brdrejendomme@gmail.com
Telefon
23232376
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme, eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtede virksomheder.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen i forening.
Registeret kapital
50.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
Bestyrelse
-