Virksomheden SA AF 2003 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 30. december 1971 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
SA AF 2003 ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 30. dec. 1971
- CVR 41557214
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SA AF 2003 ApS | 18.02.2003 | 26.02.2009 |
DV AF 1999 A/S | 21.09.1999 | 17.02.2003 |
DE-VI A/S | 15.06.1995 | 20.09.1999 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Langelinie Allé 35 · DK-2100 København Ø | 11.01.2006 | 26.02.2009 |
Langelinie Alle 35 · DK-2100 København Ø | 31.07.2003 | 10.01.2006 |
Skodsborg Strandvej 148 · DK-2942 Skodsborg | 22.04.2003 | 30.07.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 26.02.2009 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.10.1999 | 31.12.2007 |
516590 Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør | 30.12.1971 | 30.09.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2008-05-28 | 28.05.2008 | 26.02.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
711.200 DKK | 28.05.2008 | 26.02.2009 |
721.465 DKK | 31.05.2004 | 27.05.2008 |
750.000 DKK | 25.06.2003 | 30.05.2004 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 28.05.2008 | 26.02.2009 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikala Nøhr Lange | 26.03.2001 | 30.01.2003 |
Rud Trabjerg Pedersen | 07.08.2000 | 26.03.2001 |
Lars Hermansen | 20.09.1999 | 30.01.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Troels Mørch Tuxen | 31.07.2003 | 07.08.2008 |
Sten Hansen | 30.01.2003 | 31.07.2003 |
Lars Hermansen | 20.09.1999 | 30.01.2003 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SA AF 2003 ApS
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
2100 København Ø
CVR
41557214
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
30. december 1971
P-nummer
1001812769
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel og industri og anden hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
750.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-