Virksomheden ALPO STEMPLER A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Vallensbæk Strand. De blev etableret i 13. juni 1972 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
ALPO STEMPLER A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 13. jun. 1972
- CVR 40479317
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
ALPO STEMPLER A/S | 10.06.2002 | 03.02.2011 |
BUHL & CO.. PRODUKTION A/S | 13.06.1972 | 09.06.2002 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Gisselfeldvej 14 · DK-2665 Vallensbæk Strand | 13.06.1972 | 03.02.2011 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 03.02.2011 |
980000 Uoplyst | 10.11.2005 | 31.12.2007 |
366390 Fremstilling af andre varer i øvrigt | 13.06.1972 | 09.11.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2002-06-10 | 10.06.2002 | 03.02.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
535.000 DKK | 30.08.1987 | 03.02.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. | 10.06.2002 | 03.02.2011 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Peter Flemming Mikkelsen | 24.05.2005 | 03.02.2011 |
Gitte Herforth Larsen | 24.05.2005 | 03.02.2011 |
Henning Jacob Larsen | 28.10.2004 | 29.03.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bo Lennart Nielsen | 10.06.2002 | 03.02.2011 |
Niels Rievers Buhl | 13.06.1972 | 10.06.2002 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
ALPO STEMPLER A/S
Gisselfeldvej 14
2665 Vallensbæk Strand
2665 Vallensbæk Strand
CVR
40479317
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
13. juni 1972
P-nummer
1001796866
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive fabrikation og handel, samt efter bestyrelsens beslutning udøve enhver virk- somhed i forbindelse hermed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Registeret kapital
535.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-