Virksomheden Frejas Verden IVS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Askeby. De blev etableret i 1. februar 2016 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.
Frejas Verden IVS
TVANGSOPLØST
- IVS
- Etableret 1. feb. 2016
- CVR 37422231
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Frejas Verden IVS | 04.02.2016 | 22.09.2017 |
Drømmesalen IVS | 01.02.2016 | 03.02.2016 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Vollerupgade 2B · DK-4792 Askeby | 23.08.2017 | 22.09.2017 |
Thorsvej 3 · DK-4792 Askeby | 05.10.2016 | 22.08.2017 |
Hjelmvej 20A · DK-4780 Stege | 01.02.2016 | 04.10.2016 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
855900 Anden undervisning i.a.n. | 01.02.2016 | 22.09.2017 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2016-02-04 | 04.02.2016 | 22.09.2017 |
2016-02-01 | 01.02.2016 | 03.02.2016 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
3 DKK | 01.02.2016 | 22.09.2017 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Virksomheden tegnes af alle direktører. | 01.02.2016 | 31.08.2017 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Johannes Elling Dam | 01.02.2016 | 31.08.2017 |
Vibe Ambo | 01.02.2016 | 31.08.2017 |
Christine Malthe Borch | 01.02.2016 | 31.08.2017 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Frejas Verden IVS
Vollerupgade 2
4792 Askeby
4792 Askeby
CVR
37422231
Virksomhedstype
Iværksætterselskab
Stiftet
1. februar 2016
P-nummer
1021121084
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
855900
Anden undervisning i.a.n.
Anden undervisning i.a.n.
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Virksomhedens formaal er at drive virksomhed der støtter op om:
Personlig udvikling
Bæredygtighed i forhold til mennesket og naturen
Biodynamisk Landbrug
Genopretning af skov
Og hermed forbundet virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af alle direktører.
Registeret kapital
3 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Ja
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-