De blev etableret i 26. september 1975 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
M. NØRGAARD, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 26. sep. 1975
- CVR 34117314
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
M. NØRGAARD, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ApS | 26.09.1975 | 09.08.1996 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Torvestrædet 6 · DK-3450 Allerød | 26.09.1975 | 09.08.1996 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1993-06-01 | 01.06.1993 | 09.08.1996 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
80.000 DKK | 30.08.1987 | 09.08.1996 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 01.06.1993 | 09.08.1996 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Christian Østerberg | 23.05.1995 | 20.03.1996 |
Jan Behrens Madsen | 23.05.1995 | 20.03.1996 |
Allan Jensen Vestergaard | 05.01.1995 | 20.03.1996 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mathias Poulsen Biehl Nørgaard | 26.09.1975 | 20.03.1996 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
M. NØRGAARD, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ApS
Torvestrædet 6
3450 Allerød
3450 Allerød
CVR
34117314
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
26. september 1975
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirk- somhed, investering, finansiering dermed beslægtet virk- somhed samt medvirke ved bygge- og anlægsvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-