Virksomheden MARIE CHÉRIE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 15. august 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
MARIE CHÉRIE HOLDING ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 15. aug. 2007
- CVR 30740238
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MARIE CHÉRIE HOLDING ApS | 15.08.2007 | 19.02.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Ordrupvej 86 · DK-2920 Charlottenlund | 15.08.2007 | 19.02.2010 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | 19.02.2010 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 15.08.2007 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-08-15 | 15.08.2007 | 19.02.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 15.08.2007 | 19.02.2010 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede direktion. | 15.08.2007 | 19.02.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Nini Christina Holm | 15.08.2007 | 19.02.2010 |
Lars Bo Sørensen | 15.08.2007 | 19.02.2010 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MARIE CHÉRIE HOLDING ApS
Ordrupvej 86
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
CVR
30740238
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
15. august 2007
P-nummer
1013530250
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at stifte og besidde andele i andre danske og udenlandske selskaber (holdingvirksomhed) og at yde lån og finansiering til sådanne datterselskaber og associerede selskaber samt anden hermed forbunden virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-