Virksomheden NEOSOLUTIONS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 1. maj 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
NEOSOLUTIONS HOLDING ApS
OPLØST EFTER SPALTNING
- APS
- Etableret 1. maj 2007
- CVR 30598199
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
NEOSOLUTIONS HOLDING ApS | 01.05.2007 | 21.09.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Strandvejen 126 · DK-2900 Hellerup | 08.09.2010 | 21.09.2010 |
Havnegade 53A · DK-1058 København K | 03.07.2008 | 07.09.2010 |
Sluseholmen 2 · DK-2450 København SV | 20.07.2007 | 02.07.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2009 | 21.09.2010 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
980000 Uoplyst | 01.05.2007 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-05-01 | 01.05.2007 | 21.09.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 01.05.2007 | 21.09.2010 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 01.05.2007 | 21.09.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Skov Boehm-Baggesen | 01.05.2007 | 21.09.2010 |
Thomas Funch-Hansen | 01.05.2007 | 21.09.2010 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
NEOSOLUTIONS HOLDING ApS
Strandvejen 126
2900 Hellerup
2900 Hellerup
CVR
30598199
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. maj 2007
P-nummer
1013318146
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at selskabet skal kunne fungere som holdingselskab - herunder eje aktier og anparter i driftselskaber.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-