Virksomheden SELSKABET AF 9. JUNI 2008 ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 10. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
SELSKABET AF 9. JUNI 2008 ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 10. jun. 2008
- CVR 30563379
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
SELSKABET AF 9. JUNI 2008 ApS | 10.06.2008 | 28.05.2011 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Østergade 28 · DK-9800 Hjørring | 26.03.2009 | 28.05.2011 |
Hirtshalsvej 7 · DK-9881 Bindslev | 10.06.2008 | 25.03.2009 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 10.06.2008 | 28.05.2011 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2008-06-10 | 10.06.2008 | 28.05.2011 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 10.06.2008 | 28.05.2011 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. | 10.06.2008 | 28.05.2011 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jannie Louise Jørgensen | 10.06.2008 | 28.05.2011 |
John Poul Jørgensen | 10.06.2008 | 28.05.2011 |
Ann Eleonora Jørgensen | 10.06.2008 | 26.05.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
John Poul Jørgensen | 10.06.2008 | 28.05.2011 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
SELSKABET AF 9. JUNI 2008 ApS
Østergade 28
9800 Hjørring
9800 Hjørring
CVR
30563379
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
10. juni 2008
P-nummer
1014482152
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor sportsbranchen, herunder forestå handel og service samt dertil knyttede aktiviteter.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-