Virksomheden LARS EHLIG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Mårslet. De blev etableret i 2. februar 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
LARS EHLIG HOLDING ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 2. feb. 2007
- CVR 29833990
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LARS EHLIG HOLDING ApS | 02.02.2007 | 15.12.2010 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nymarks Allé 19 · DK-8320 Mårslet | 28.03.2008 | 15.12.2010 |
Ankersgade 12 · DK-8000 Århus C | 07.11.2007 | 27.03.2008 |
Nymarks Allé 19 · DK-8320 Mårslet | 02.02.2007 | 06.11.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 15.12.2010 |
980000 Uoplyst | 02.02.2007 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2007-02-02 | 02.02.2007 | 15.12.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 02.02.2007 | 15.12.2010 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktionen. | 02.02.2007 | 15.12.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Ehlig | 02.02.2007 | 15.12.2010 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
LARS EHLIG HOLDING ApS
Nymarks Allé 19
8320 Mårslet
8320 Mårslet
CVR
29833990
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
2. februar 2007
P-nummer
1013005032
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
999999
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, at drive konsulentvirksomhed, samt investering i øvrigt.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-