Virksomheden K/S KNUD BRO ALLÉ befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Skive. De blev etableret i 23. juni 2006 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.
K/S KNUD BRO ALLÉ
SLETTET
- K/S
- Etableret 23. jun. 2006
- CVR 29779546
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
K/S KNUD BRO ALLÉ | 23.06.2006 | 26.07.2022 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Nøddevej 52 · DK-7800 Skive | 04.07.2006 | 26.07.2022 |
Knud Bro Alle 8 · DK-3660 Stenløse | 23.06.2006 | 03.07.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682040 Udlejning af erhvervsejendomme | 01.01.2008 | 26.07.2022 |
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 03.07.2006 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 23.06.2006 | 02.07.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-06-09 | 09.06.2006 | 26.07.2022 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Kommanditselskabet tegnes af komplementarselskabet alene, og komplementaren kan meddele prokura. | 09.06.2006 | 26.07.2022 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anker Blok Lemvig | 09.06.2006 | 26.07.2022 |
Claus Bjerregaard | 09.06.2006 | 26.07.2022 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
K/S KNUD BRO ALLÉ
Nøddevej 52
7800 Skive
7800 Skive
CVR
29779546
Virksomhedstype
Kommanditselskab
Stiftet
23. juni 2006
P-nummer
1012529380
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
682040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Kommanditselskabets formål er at drive virksomhed ved at erhverve og udleje matr. nr. 25 AL Stenløse By, Stenløse, beliggende Knud Bro Allé 8, 3660 Stenløse.
Tegningsregel
Kommanditselskabet tegnes af komplementarselskabet alene, og komplementaren kan meddele prokura.
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-