Virksomheden A. M. T. HUSE ApS befinder sig i branchen "Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 8. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
A. M. T. HUSE ApS
OPLØST EFTER ERKLÆRING
- APS
- Etableret 8. jun. 2006
- CVR 29620431
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
A. M. T. HUSE ApS | 08.06.2006 | 27.08.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skinfaxevej 11 · DK-8800 Viborg | 08.06.2006 | 27.08.2007 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 01.10.2006 | 27.08.2007 |
980000 Uoplyst | 08.06.2006 | 30.09.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2006-06-08 | 08.06.2006 | 27.08.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 08.06.2006 | 27.08.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. | 08.06.2006 | 27.08.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Mikael Skrøder | 08.06.2006 | 27.08.2007 |
Thomas Dam | 08.06.2006 | 27.08.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
A. M. T. HUSE ApS
Skinfaxevej 11
8800 Viborg
8800 Viborg
CVR
29620431
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
8. juni 2006
P-nummer
1012341659
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
452100
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er byggevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-