Virksomheden IGM INDUSTRI ApS befinder sig i branchen "Reparation af jern- og metalvarer" og har adresse i Give. De blev etableret i 14. februar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
IGM INDUSTRI ApS
OPLØST EFTER KONKURS
- APS
- Etableret 14. feb. 2005
- CVR 28487800
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
IGM INDUSTRI ApS | 14.02.2005 | 21.08.2009 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bredsten Landevej 101 · DK-7323 Give | 08.06.2007 | 21.08.2009 |
Hastrup Møllevej 2 · DK-7323 Give | 01.01.2007 | 07.06.2007 |
Hastrup Møllevej 2 · DK-7323 Give | 14.02.2005 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
331100 Reparation af jern- og metalvarer | 01.01.2008 | 21.08.2009 |
285200 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser | 29.03.2005 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 14.02.2005 | 28.03.2005 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2005-02-14 | 14.02.2005 | 21.08.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 14.02.2005 | 21.08.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af Ivan Germansen, Hastrup Møllevej 2, Hastrup, 7323 Give | 14.02.2005 | 21.08.2009 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ivan Germansen | 14.02.2005 | 21.08.2009 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
IGM INDUSTRI ApS
Bredsten Landevej 101
7323 Give
7323 Give
CVR
28487800
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
14. februar 2005
P-nummer
1011137802
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
331100
Reparation af jern- og metalvarer
Reparation af jern- og metalvarer
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er montage, handel, service, byggeri, produktion, industri, investerin og dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af Ivan Germansen, Hastrup Møllevej 2, Hastrup, 7323 Give
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-