Virksomheden VISVENTI PROJECTS A/S befinder sig i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 19. november 2003 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
VISVENTI PROJECTS A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 19. nov. 2003
- CVR 27449174
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
VISVENTI PROJECTS A/S | 19.11.2003 | 21.01.2009 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
P Nørkjærs Plads 5 · DK-9800 Hjørring | 11.05.2007 | 21.01.2009 |
P Nørkjærs Plads 5 · DK-9800 Hjørring | 01.01.2007 | 10.05.2007 |
P Nørkjærs Plads 5 · DK-9800 Hjørring | 17.08.2006 | 31.12.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
469000 Ikke-specialiseret engroshandel | 01.01.2008 | 21.01.2009 |
519000 Anden engroshandel | 24.11.2003 | 31.12.2007 |
980000 Uoplyst | 19.11.2003 | 23.11.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-11-19 | 19.11.2003 | 21.01.2009 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 19.11.2003 | 21.01.2009 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, eller en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens formand tegner selskabet alene og uden deltagelse af andre bestyrelsesmedlemmer. | 19.11.2003 | 21.01.2009 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Heidi Falk Lønborg | 01.10.2008 | 21.01.2009 |
Inger-Merethe Jensen | 01.09.2006 | 01.10.2008 |
Pia Jørgensen | 23.11.2005 | 01.09.2006 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Gert Jensen | 03.12.2004 | 21.01.2009 |
Stig Skov Laursen | 19.11.2003 | 03.12.2004 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
VISVENTI PROJECTS A/S
P Nørkjærs Plads 5
9800 Hjørring
9800 Hjørring
CVR
27449174
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
19. november 2003
P-nummer
1010223543
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
469000
Ikke-specialiseret engroshandel
Ikke-specialiseret engroshandel
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at helt eller delvist at projektere, sælge og etablere vindkraftanlæg i Europa og at besidde eller leje jord og fast ejendom, der kan relateres til selskabets virke.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, eller en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens formand tegner selskabet alene og uden deltagelse af andre bestyrelsesmedlemmer.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-