Virksomheden GIRITECH A/S befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København K. De blev etableret i 3. juli 2003 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Virksomheden GIRITECH A/S befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København K. De blev etableret i 3. juli 2003 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.
Årets resultat
0 DKK
Egenkapital
-476’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
1 %
-
-7.933 %
-
6’ DKK
-
-
6’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
GIRITECH A/S | 29.04.2004 | 07.03.2022 |
GIRITECH ApS | 03.07.2003 | 28.04.2004 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Frederiksberggade 16 · DK-1459 København K | 23.03.2021 | 07.03.2022 |
Spotorno Alle 12 · DK-2630 Taastrup | 13.01.2020 | 22.03.2021 |
Spotorno Alle 12 · DK-2630 Taastrup | 13.03.2018 | 12.01.2020 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
620100 Computerprogrammering | 01.01.2008 | 07.03.2022 |
524866 Detailhandel med computere og standardsoftware | 03.07.2003 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2021-03-15 | 15.03.2021 | 07.03.2022 |
2017-06-08 | 08.06.2017 | 14.03.2021 |
2015-01-20 | 20.01.2015 | 07.06.2017 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 12.09.2012 | 07.03.2022 |
8.916.382 DKK | 27.03.2012 | 11.09.2012 |
6.534.532 DKK | 31.05.2011 | 26.03.2012 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af Nobuo Kamata i forening med 1 direktør, af Kensuke Kawai i forening med 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. | 23.03.2021 | 03.03.2022 |
Selskabet tegnes af Masatoshi Hitomi i forening med selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. | 14.06.2017 | 22.03.2021 |
Selskabet tegnes af Tetsuhito Tajima sammen med Selskabets direktør eller af den samlede bestyrelse. | 20.01.2015 | 13.06.2017 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Kensuke Kawai | 15.03.2021 | 07.03.2022 |
Mogens Mølgaard Jensen | 08.02.2018 | 31.12.2018 |
Nobuo Kamata | 01.01.2018 | 07.03.2022 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Pal Ujvarosi | 01.01.2019 | 07.03.2022 |
Mogens Mølgaard Jensen | 08.02.2018 | 01.01.2019 |
Bo Stig Hansen | 01.01.2018 | 08.02.2018 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-
-
-
-