Virksomheden MASKINCENTER FELSTED HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 27. marts 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
MASKINCENTER FELSTED HOLDING ApS
OPLØST EFTER SPALTNING
- APS
- Etableret 27. mar. 2001
- CVR 26017599
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MASKINCENTER FELSTED HOLDING ApS | 27.03.2001 | 29.08.2008 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Juelsbjerg 2 · DK-6200 Aabenraa | 01.01.2007 | 29.08.2008 |
Juelsbjerg 2 · DK-6200 Aabenraa | 30.09.2002 | 31.12.2006 |
Juelsbjergvej 2 · DK-6200 Aabenraa | 27.03.2001 | 29.09.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2008 | 29.08.2008 |
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 27.03.2001 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-03-27 | 27.03.2001 | 29.08.2008 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
170.000 DKK | 27.03.2001 | 29.08.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 27.03.2001 | 29.08.2008 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Heinrich Mathiesen Jochimsen | 27.03.2001 | 29.08.2008 |
Villy Julius | 27.03.2001 | 29.08.2008 |
Anders Brix Jessen | 27.03.2001 | 29.08.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
MASKINCENTER FELSTED HOLDING ApS
Juelsbjerg 2
6200 Aabenraa
6200 Aabenraa
CVR
26017599
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
27. marts 2001
P-nummer
1008415818
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
642020
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er handel, tillige med finansiering og investering.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Registeret kapital
170.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-