Virksomheden KILDEBAKKEN ApS befinder sig i branchen "Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 9. januar 2001 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
KILDEBAKKEN ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 9. jan. 2001
- CVR 25920678
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
KILDEBAKKEN ApS | 09.01.2001 | 17.10.2007 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Sognevejen 13 · DK-2690 Karlslunde | 09.04.2002 | 17.10.2007 |
Kildebakkevej 3 · DK-2690 Karlslunde | 09.01.2001 | 08.04.2002 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) | 09.01.2001 | 17.10.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-09-29 | 29.09.2003 | 17.10.2007 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
125.000 DKK | 09.01.2001 | 17.10.2007 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 29.09.2003 | 17.10.2007 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jytte Hansen | 09.01.2001 | 27.06.2007 |
Susanne Hansen | 09.01.2001 | 27.06.2007 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
KILDEBAKKEN ApS
Sognevejen 13
2690 Karlslunde
2690 Karlslunde
CVR
25920678
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
9. januar 2001
P-nummer
1008307241
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- FRU HANSENS HUS ApS
Branchekode
452100
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er byggevirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene
Registeret kapital
125.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-