Virksomheden DANSK VINDKRAFT A/S befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 26. februar 1998 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
DANSK VINDKRAFT A/S
OPLØST EFTER FUSION
- A/S
- Etableret 26. feb. 1998
- CVR 20708999
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
DANSK VINDKRAFT A/S | 22.10.1998 | 03.02.2006 |
VINDKRAFT-GRUPPEN A/S | 26.02.1998 | 21.10.1998 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Skagensvej 147 · DK-9800 Hjørring | 26.02.1998 | 03.02.2006 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder | 01.01.2001 | 03.02.2006 |
742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder | 26.02.1998 | 31.12.2000 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-11-22 | 22.11.2001 | 03.02.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 26.02.1998 | 03.02.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fællesskab. Den adm. direktør kan tegne selskabet alene, såfremt han er medlem af bestyrelsen | 22.11.2001 | 03.02.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Pia Jørgensen | 23.11.2005 | 03.02.2006 |
Anja Christensen | 01.10.2002 | 23.11.2005 |
Jørn Saxov | 22.11.2001 | 01.10.2002 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Gert Jensen | 23.11.2005 | 03.02.2006 |
Gert Jensen | 04.05.1998 | 04.05.1998 |
Henrik Amby Jensen | 04.05.1998 | 05.11.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
DANSK VINDKRAFT A/S
Skagensvej 147
9800 Hjørring
9800 Hjørring
CVR
20708999
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
26. februar 1998
P-nummer
1004461378
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
742010
Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder indenfor vindkraftbranchen
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fællesskab. Den adm. direktør kan tegne selskabet alene, såfremt han er medlem af bestyrelsen
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-