Virksomheden COMMUNICATIONS ALLIANCE K/S befinder sig i branchen "Reklamebureauvirksomhed" og har adresse i København K. De blev etableret i 16. oktober 1999 og er af virksomhedstypen Kommanditselskab.
COMMUNICATIONS ALLIANCE K/S
OPLØST EFTER KONKURS
- K/S
- Etableret 16. okt. 1999
- CVR 18677148
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
COMMUNICATIONS ALLIANCE K/S | 16.10.1999 | 30.12.2003 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Amagertorv 25 · DK-1160 København K | 16.10.1999 | 30.12.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
744010 Reklamebureauvirksomhed | 16.10.1999 | 30.12.2003 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-04-22 | 22.04.1999 | 30.12.2003 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af direktøren | 22.04.1999 | 30.12.2003 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Morten Wittenberg Vandborg | 04.05.2000 | 30.12.2003 |
John Bryan Wilder | 22.04.1999 | 04.05.2000 |
Flemming Visler | 04.07.1996 | 30.12.2003 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bjarne Hesselbæk | 04.07.1996 | 30.06.1996 |
Q1 ApS | 04.07.1996 | 30.12.2003 |
John Bryan Wilder | 01.07.1996 | 22.04.1999 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
COMMUNICATIONS ALLIANCE K/S
Amagertorv 25
1160 København K
1160 København K
CVR
18677148
Virksomhedstype
Kommanditselskab
Stiftet
16. oktober 1999
P-nummer
1003520985
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
744010
Reklamebureauvirksomhed
Reklamebureauvirksomhed
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Kommanditselskabets formål er primært at drive kommunikationsvirksomhed og derudover handel og industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed, samt iøvrigt sådan virksomhed, som bestyrelsen og komplementaren er enige om at optage.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-