Virksomheden Ø 2 A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Stoholm Jyll. De blev etableret i 22. juni 1995 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
Ø 2 A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 22. jun. 1995
- CVR 18629704
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Ø 2 A/S | 09.06.1998 | 24.05.2006 |
THANDO A/S | 22.06.1995 | 08.06.1998 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Tjørnevænget 5 · DK-7850 Stoholm Jyll | 11.01.2006 | 24.05.2006 |
Kærvænget 14 · DK-7800 Skive | 27.11.2003 | 10.01.2006 |
Tjørnevænget 5 · DK-7850 Stoholm Jyll | 22.06.1995 | 26.11.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
702040 Udlejning af erhvervsejendomme | 22.06.1995 | 24.05.2006 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2003-11-27 | 27.11.2003 | 24.05.2006 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
500.000 DKK | 27.06.1995 | 24.05.2006 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 27.11.2003 | 24.05.2006 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Trille Bracht Thomsen | 08.06.1998 | 31.12.2005 |
Knud Borup Jensen | 08.06.1998 | 31.12.2005 |
Mogens Holmfred Thomsen | 24.03.1997 | 08.06.1998 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Anders Kristian Ruseng Thomassen | 22.06.1995 | 31.12.2005 |
Mogens Holmfred Thomsen | 22.06.1995 | 08.06.1998 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
Ø 2 A/S
Tjørnevænget 5
7850 Stoholm Jyll
7850 Stoholm Jyll
CVR
18629704
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
22. juni 1995
P-nummer
1004711213
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
702040
Udlejning af erhvervsejendomme
Udlejning af erhvervsejendomme
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed inden for udlejning af fast ejendom og maskiner
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
500.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-