Virksomheden OS AF 29.10.2001 A/S befinder sig i branchen "Uoplyst" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 17. oktober 1992 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
OS AF 29.10.2001 A/S
OPLØST EFTER KONKURS
- A/S
- Etableret 17. okt. 1992
- CVR 16549231
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
OS AF 29.10.2001 A/S | 29.10.2001 | 04.08.2005 |
ODIN SEAFOODS A/S | 28.04.1993 | 28.10.2001 |
COCO ApS | 17.10.1992 | 27.04.1993 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Englandsvej 7 · DK-7100 Vejle | 17.10.1992 | 04.08.2005 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
980000 Uoplyst | 29.10.2001 | 04.08.2005 |
152020 Røgning og saltning af fisk | 17.10.1992 | 28.10.2001 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2001-10-29 | 29.10.2001 | 04.08.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
1.501.500 DKK | 12.12.2000 | 04.08.2005 |
1.000.000 DKK | 07.11.1997 | 11.12.2000 |
200.000 DKK | 16.11.1992 | 06.11.1997 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af direktøren - er der flere direktører, da af disse i forening. | 29.10.2001 | 04.08.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Thomas Greve | 12.12.2000 | 04.08.2005 |
Heinz Wilhelm Ernst Unterburg | 01.08.2000 | 04.08.2005 |
Bjarne Petersen | 07.11.1997 | 04.08.2005 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Vagn Horsted Dyrlund | 07.11.1997 | 07.11.1997 |
Bjarne Petersen | 17.10.1992 | 04.08.2005 |
Sonja Kildebæk Raun | 17.10.1992 | 27.04.1993 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
OS AF 29.10.2001 A/S
Englandsvej 7
7100 Vejle
7100 Vejle
CVR
16549231
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
17. oktober 1992
P-nummer
1001118031
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
980000
Uoplyst
Uoplyst
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af direktøren - er der flere direktører, da af disse i forening.
Registeret kapital
200.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-