Virksomheden U.N. TRANSPORT OG SPEDITION ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Hammel. De blev etableret i 1. oktober 1991 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.
U.N. TRANSPORT OG SPEDITION ApS
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- APS
- Etableret 1. okt. 1991
- CVR 15539380
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
U.N. TRANSPORT OG SPEDITION ApS | 15.10.1994 | 02.07.2001 |
U.N. TRANS ApS | 02.06.1994 | 14.10.1994 |
F.M. TRANS ApS | 16.04.1992 | 01.06.1994 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Kappelsdal 132D · DK-8450 Hammel | 01.10.1991 | 02.07.2001 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
652320 Investeringsselskaber | 01.01.2000 | 02.07.2001 |
602410 Vognmandsvirksomhed | 01.10.1991 | 31.12.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
1999-01-21 | 21.01.1999 | 02.07.2001 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
200.000 DKK | 26.05.1995 | 02.07.2001 |
80.000 DKK | 29.10.1991 | 25.05.1995 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 21.01.1999 | 02.07.2001 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Niels Jørn Haahr Melkjorsen | 01.10.1991 | 01.06.1994 |
Käte Haahr Vester | 01.10.1991 | 01.06.1994 |
Mads Madsen | 01.10.1991 | 16.09.1993 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Bent Dalgaard Christensen | 01.10.1991 | 14.10.1994 |
Oluf Bagge Hjortlund | 01.10.1991 | 15.04.1992 |
Conny Karen Jensen Melkjorsen | 01.10.1991 | 26.06.2000 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
U.N. TRANSPORT OG SPEDITION ApS
Kappelsdal 132
8450 Hammel
8450 Hammel
CVR
15539380
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
1. oktober 1991
P-nummer
1004884296
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
652320
Investeringsselskaber
Investeringsselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive forvaltning af egne finansielle investeringer.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
80.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-