Virksomheden VIA HOLDING A/S befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 1. januar 1989 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.
VIA HOLDING A/S
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION
- A/S
- Etableret 1. jan. 1989
- CVR 12763239
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
VIA HOLDING A/S | 25.02.1997 | 30.06.2005 |
VIA SPORT A/S | 21.07.1989 | 24.02.1997 |
A/S PSE 10 NR. 1595 | 01.01.1989 | 20.07.1989 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Larsensvej 12 · DK-2950 Vedbæk | 14.04.2003 | 30.06.2005 |
Smedeholm 20 · DK-2730 Herlev | 01.01.1989 | 13.04.2003 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2000 | 30.06.2005 |
514210 Engroshandel med beklædning | 01.01.1989 | 31.12.1999 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
2004-09-28 | 28.09.2004 | 30.06.2005 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
600.000 DKK | 30.11.1994 | 30.06.2005 |
300.000 DKK | 03.01.1989 | 29.11.1994 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af likvidator. | 28.09.2004 | 30.06.2005 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jens Christian Jensen | 01.01.1989 | 28.09.2004 |
Helge Hagen | 01.01.1989 | 15.11.1993 |
Lars Wiskum Sørensen | 01.01.1989 | 28.09.2004 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lars Wiskum Sørensen | 01.01.1989 | 28.09.2004 |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1989 | 20.07.1989 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
VIA HOLDING A/S
Larsensvej 12
2950 Vedbæk
2950 Vedbæk
CVR
12763239
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
1. januar 1989
P-nummer
1000441647
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
Branchekode
741500
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ikke-finansielle holdingselskaber
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel og produktion
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Registeret kapital
600.000 DKK
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej
Roller
Direktører
-
Bestyrelse
-
Stiftere
-
Revisor
-